GLARMESTER HASSE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 31. desember 2008. Peter Hasse Kaas Scheelhardt Mortensen er medlem af ledelsen.
GLARMESTERNES GLASVAGT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Peter Hasse Kaas Scheelhardt Mortensen er medlem av styret.
GLARMESTERNES GLASVAGT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Peter Hasse Kaas Scheelhardt Mortensen er medlem av styret.
GLARMESTERNES GLASVAGT ApS offentliggjør regnskap for perioden 14. september 2000 til 31. desember 2001. Peter Hasse Kaas Scheelhardt Mortensen er medlem av styret.