5. januar 1995Ny status OPLØST EFTER KONKURSINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Tidligere status: Under konkurs.
5. mai 1994Ny status UNDER KONKURSINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Tidligere status: Under tvangsopløsning.
27. september 1993Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Tidligere status: Normal.
21. desember 1992Flere forlater styretINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 19894 medlemmer forlater styret for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989.Bent DallForlater etter en periode på 4 årBarbara Kirstine Bugge VeggerForlater etter en periode på 4 årLars-Ole KnudsenForlater etter en periode på 4 årTorben Anker SørensenForlater etter en periode på 4 år
21. desember 1992Torben Anker Sørensen forlater ledelsenINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Torben Anker Sørensen forlater ledelsen for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989 etter en periode på 4 år.
15. januar 1991Jørgen Nielsen forlater styretINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Jørgen Nielsen forlater styret for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989 etter en periode på 2 år.
15. januar 1991Jørgen Nielsen forlater ledelsenINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Jørgen Nielsen forlater ledelsen for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989 etter en periode på 2 år.
30. mars 1990Nytt navn: INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989NAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/SNAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/S skifter navn til INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989.
10. mai 1989Nytt navn: NAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/SVICH 1129 A/SVICH 1129 A/S skifter navn til NAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/S.
9. mai 1989Flere forlater styretVICH 1129 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 1129 A/S.Asbjørn ChristoffersenForlater etter en periode på 4 månederCharlotte BiilForlater etter en periode på 4 månederVictor ChristoffersenForlater etter en periode på 4 måneder
9. mai 1989Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1129 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1129 A/S etter en periode på 4 måneder.
1. januar 1989StiftelseVICH 1129 A/SVICH 1129 A/S stiftes i bransjen uoplyst.Adressec/o Torben Anker SørensenDrachmannsvej 182930 KlampenborgPersonerJørgen NielsenDirektør, styremedlemTorben Anker SørensenDirektør, styremedlemVictor ChristoffersenDirektør, styremedlemAsbjørn ChristoffersenStyremedlemBarbara Kirstine Bugge VeggerStyremedlemBent DallStyrelederCharlotte BiilStyremedlemLars-Ole KnudsenStyremedlem