4. mai 2015Lars-Ole Knudsen forlater ledelsenWALTHER INVEST ApSLars-Ole Knudsen forlater ledelsen for WALTHER INVEST ApS etter en periode på 2 år.Se mere
24. september 2013StiftelseWALTHER INVEST ApSWALTHER INVEST ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Lars-Ole Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 1995Lars-Ole Knudsen forlater styretLIVING BY RED/GREEN ApSLars-Ole Knudsen forlater styret for LIVING BY RED/GREEN ApS etter en periode på 18 år.Se mere
5. november 1993Gitte Dyrberg forlater styretLIVING BY RED/GREEN ApSGitte Dyrberg forlater styret for LIVING BY RED/GREEN ApS etter en periode på 16 år. Lars-Ole Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
13. mars 1993Nytt navn: LIVING BY RED/GREEN ApSNYHAVNS SKIBSHANDEL ApSNYHAVNS SKIBSHANDEL ApS skifter navn til LIVING BY RED/GREEN ApS. Lars-Ole Knudsen er medlem av styret.Se mere
12. mars 1993Lars-Ole Knudsen forlater ledelsenNYHAVNS SKIBSHANDEL ApSLars-Ole Knudsen forlater ledelsen for NYHAVNS SKIBSHANDEL ApS etter en periode på 16 år.Se mere
21. desember 1992Lars-Ole Knudsen forlater styretINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Lars-Ole Knudsen forlater styret for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989 etter en periode på 4 år.Se mere
9. juni 1992Claus Hector forlater ledelsenNYHAVNS SKIBSHANDEL ApSClaus Hector forlater ledelsen for NYHAVNS SKIBSHANDEL ApS etter en periode på 15 år. Lars-Ole Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. august 1991Lars-Ole Knudsen forlater ledelsenNAUTICO TEXTIL ApSLars-Ole Knudsen forlater ledelsen for NAUTICO TEXTIL ApS etter en periode på 14 år.Se mere
15. januar 1991Jørgen Nielsen forlater styretINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Jørgen Nielsen forlater styret for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989 etter en periode på 2 år. Lars-Ole Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. januar 1991Jørgen Nielsen forlater ledelsenINVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989Jørgen Nielsen forlater ledelsen for INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989 etter en periode på 2 år. Lars-Ole Knudsen er medlem av styret.Se mere
30. mars 1990Nytt navn: INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989NAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/SNAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/S skifter navn til INVESTERINGSAKTIESELSKABET AF 15.11. 1989. Lars-Ole Knudsen er medlem av styret.Se mere
10. mai 1989Nytt navn: NAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/SVICH 1129 A/SVICH 1129 A/S skifter navn til NAUTICO AF 1. APRIL 1989 A/S. Lars-Ole Knudsen er medlem av styret.Se mere
9. mai 1989Flere forlater styretVICH 1129 A/S3 medlemmer forlater styret for VICH 1129 A/S. Lars-Ole Knudsen er fortsatt styremedlem.Se mere
9. mai 1989Victor Christoffersen forlater ledelsenVICH 1129 A/SVictor Christoffersen forlater ledelsen for VICH 1129 A/S etter en periode på 4 måneder. Lars-Ole Knudsen er medlem av styret.Se mere
25. april 1989Ny status UNDER KONKURSNAUTICO TEXTIL ApSTidligere status: Normal. Lars-Ole Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1989StiftelseVICH 1129 A/SVICH 1129 A/S stiftes i bransjen uoplyst. Lars-Ole Knudsen er medlem av styret.Se mere
15. august 1977StiftelseNYHAVNS SKIBSHANDEL ApSNYHAVNS SKIBSHANDEL ApS stiftes i 1977. Lars-Ole Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 1977StiftelseNAUTICO TEXTIL ApSNAUTICO TEXTIL ApS stiftes i 1977. Lars-Ole Knudsen er medlem af ledelsen.Se mere