30. august 2018Siff Bobbieline Ehm Frost blir med i styretManufact Cook Affiancing Health A/SSiff Bobbieline Ehm Frost erstatter Jacob Bach Olsen i styret for Manufact Cook Affiancing Health A/S etter en periode på 3 år.Se mere
5. juni 2018Underskudd på DKK 250.420 Manufact Cook Affiancing Health A/SManufact Cook Affiancing Health A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacob Bach Olsen er medlem av styret.Se mere
6. april 2018Nytt navn: Manufact Cook Affiancing Health A/SMICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S skifter navn til Manufact Cook Affiancing Health A/S. Jacob Bach Olsen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2017Underskudd på DKK 75.824 MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacob Bach Olsen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2016Overskudd på DKK 68.379 MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacob Bach Olsen er medlem av styret.Se mere
11. august 2015AdresseendringMICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S flytter til ny adresse i Rønnede. Jacob Bach Olsen er medlem av styret.Se mere
10. august 2015Jacob Bach Olsen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SJacob Bach Olsen erstatter Susanne Olafsson i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S etter en periode på 18 år.Se mere