10. august 2015Jacob Bach Olsen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SJacob Bach Olsen erstatter Susanne Olafsson i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S etter en periode på 18 år.Se mere
1. juli 2015Endring i eierkretsenMICHAEL OLSEN + CO A/SFlint Hoya Frost registrert som reell eier av MICHAEL OLSEN + CO A/S. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
1. april 2015Overskudd på DKK 152.103 MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
23. januar 2015Lars Bach Olsen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SLars Bach Olsen erstatter Britta Hildebrandt Rasmussen i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S etter en periode på 2 år. Susanne Olafsson er fortsatt styreleder.Se mere
6. mai 2014Ny bransje: Fremstilling af andre plastprodukterMICHAEL OLSEN + CO A/STidligere bransje: Blandet drift. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
2. mai 2014Overskudd på DKK 357.699 MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
7. mai 2013Underskudd på DKK 205.927 MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN + CO A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
24. april 2013Britta Hildebrandt Rasmussen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SBritta Hildebrandt Rasmussen erstatter Thomas Larsen i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S etter en periode på 7 måneder. Susanne Olafsson er fortsatt styreleder.Se mere
30. september 2012Thomas Larsen blir med i styretMICHAEL OLSEN + CO A/SThomas Larsen blir med i styret for MICHAEL OLSEN + CO A/S. Susanne Olafsson er fortsatt styreleder.Se mere
30. september 2012Nytt navn: MICHAEL OLSEN + CO A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S skifter navn til MICHAEL OLSEN + CO A/S. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
10. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
31. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
4. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
13. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
29. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Blandet driftMICHAEL OLSEN. LA VIE A/STidligere bransje: Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift). Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
1. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
3. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere
23. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortMICHAEL OLSEN. LA VIE A/SMICHAEL OLSEN. LA VIE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Susanne Olafsson er styreleder.Se mere