24. april 2013Jacob Bork forlater styretNETOP SOLUTIONS A/SJacob Bork forlater styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortNETOP SOLUTIONS A/SNETOP SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
30. april 2012Ola Marcus Kaber forlater styretNETOP SOLUTIONS A/SOla Marcus Kaber forlater styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 2 år. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
24. november 2011Jacob Bork forlater styretNETOP NETFILTER A/SJacob Bork forlater styret for NETOP NETFILTER A/S etter en periode på 4 år.Se mere
24. november 2011Jacob Bork forlater styretDANWARE SECURITY A/SJacob Bork forlater styret for DANWARE SECURITY A/S etter en periode på 4 år.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortDANWARE SECURITY A/SDANWARE SECURITY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
1. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortNETOP NETFILTER A/SNETOP NETFILTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
23. mai 2011Erstatning i styretDANWARE SECURITY A/S3 endringer i styret for DANWARE SECURITY A/S. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mai 2011Jesper Slot blir med i styretNETOP NETFILTER A/SJesper Slot erstatter Thomas Harpøth Akselsen i styret for NETOP NETFILTER A/S etter en periode på 2 år. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
20. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortNETOP SOLUTIONS A/SNETOP SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
15. april 2011Torben Frigaard Rasmussen blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/STorben Frigaard Rasmussen erstatter Peter Schupbach i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 3 år. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
28. januar 2011Jacob Bork blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SJacob Bork erstatter Max Vedel Møller i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 2 år.Se mere
10. august 2010Regnskap for 2009 offentligjortNETOP NETFILTER A/SNETOP NETFILTER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortDANWARE SECURITY A/SDANWARE SECURITY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
31. mai 2010Erstatning i styretDANWARE SECURITY A/S4 endringer i styret for DANWARE SECURITY A/S. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2010Kent Franch Madsen blir med i styretNETOP NETFILTER A/SKent Franch Madsen erstatter Claus Finderup Grove i styret for NETOP NETFILTER A/S etter en periode på 3 år. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
3. november 2009Nytt navn: NETOP NETFILTER A/SENOLOGIC A/SENOLOGIC A/S skifter navn til NETOP NETFILTER A/S. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
1. september 2009Erstatning i styretENOLOGIC A/S4 endringer i styret for ENOLOGIC A/S. Jacob Bork er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2009Kurt Groth Bager blir med i ledelsenENOLOGIC A/SKurt Groth Bager erstatter Jesper Kjærsgaard i ledelsen for ENOLOGIC A/S etter en periode på 7 år. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere
1. september 2009AdresseendringENOLOGIC A/SENOLOGIC A/S flytter fra Gistrup til Birkerød. Jacob Bork er medlem av styret.Se mere