15. april 2011Torben Frigaard Rasmussen blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/STorben Frigaard Rasmussen erstatter Peter Schupbach i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 3 år.Se mere
28. januar 2011Jacob Bork blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SJacob Bork erstatter Max Vedel Møller i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 2 år. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
4. august 2010Ola Marcus Kaber blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SOla Marcus Kaber erstatter Helle Uldbjerg-Widesen i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 1 måned. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
30. juni 2010Helle Uldbjerg-Widesen blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SHelle Uldbjerg-Widesen erstatter Per Egon Rank i styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 1 år. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortNETOP SOLUTIONS A/SNETOP SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Peter Schupbach er medlem av styret.Se mere
16. april 2010Claus Finderup Grove forlater ledelsenNETOP SOLUTIONS A/SClaus Finderup Grove forlater ledelsen for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 2 år. Peter Schupbach er medlem av styret.Se mere
19. februar 2010Søren Bach blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SSøren Bach blir med i styret for NETOP SOLUTIONS A/S. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
5. februar 2010Hanne Jespersen Hansen forlater styretNETOP SOLUTIONS A/SHanne Jespersen Hansen forlater styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 9 måneder. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
5. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortNETOP SOLUTIONS A/SNETOP SOLUTIONS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Peter Schupbach er medlem av styret.Se mere
30. april 2009Erstatning i styretNETOP SOLUTIONS A/S4 endringer i styret for NETOP SOLUTIONS A/S. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
8. desember 2008Peter Nielsen Grøndahl forlater styretNETOP SOLUTIONS A/SPeter Nielsen Grøndahl forlater styret for NETOP SOLUTIONS A/S etter en periode på 3 år. Peter Schupbach er fortsatt styremedlem.Se mere
12. august 2008Claus Finderup Grove blir med i ledelsenNETOP SOLUTIONS A/SClaus Finderup Grove blir med i ledelsen for NETOP SOLUTIONS A/S. Peter Schupbach er medlem av styret.Se mere
2. juli 2008Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberNETOP SOLUTIONS A/STidligere bransje: Udlejning af erhvervsejendomme. Peter Schupbach er medlem av styret.Se mere
26. juni 2008Peter Schupbach blir med i styretNETOP SOLUTIONS A/SPeter Schupbach blir med i styret for NETOP SOLUTIONS A/S.Se mere
26. juni 2008Nytt navn: NETOP SOLUTIONS A/SDANWARE A/SDANWARE A/S skifter navn til NETOP SOLUTIONS A/S. Peter Schupbach er medlem av styret.Se mere