22. juni 2017Jacob Herbst Lassen forlater styretLASSEN OFFSET ApSJacob Herbst Lassen forlater styret for LASSEN OFFSET ApS etter en periode på 2 år.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 285.998 LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacob Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2016Underskudd på DKK 1,0 mio.LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacob Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2016AdresseendringLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S flytter til ny adresse i Greve. Jacob Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2015Underskudd på DKK 491.983 LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jacob Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Jacob Herbst Lassen blir med i styretLASSEN OFFSET A/SJacob Herbst Lassen erstatter Thomas Vincent Bonnor i styret for LASSEN OFFSET A/S etter en periode på 38 år.Se mere