22. juni 2017Lone Herbst Lassen forlater styretLASSEN OFFSET ApSLone Herbst Lassen forlater styret for LASSEN OFFSET ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. juni 2017Underskudd på DKK 285.998 LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
27. mai 2016Underskudd på DKK 1,0 mio.LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2016AdresseendringLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S flytter til ny adresse i Greve. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2015Underskudd på DKK 491.983 LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
29. mai 2015Jacob Herbst Lassen blir med i styretLASSEN OFFSET A/SJacob Herbst Lassen erstatter Thomas Vincent Bonnor i styret for LASSEN OFFSET A/S etter en periode på 38 år. Lone Herbst Lassen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juni 2014Underskudd på DKK 587.386 LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
18. juni 2013Underskudd på DKK 4,2 mio.LASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
4. juli 2012Regnskap for 2011 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2012AdresseendringLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S flytter til ny adresse i Greve. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
16. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortLASSEN OFFSET A/SLASSEN OFFSET A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Lone Herbst Lassen er medlem av styret.Se mere
1. juni 2011Lone Herbst Lassen blir med i styretLASSEN OFFSET A/SLone Herbst Lassen erstatter Sven Ole Lassen i styret for LASSEN OFFSET A/S etter en periode på 34 år.Se mere