12. augustJacob Høgstedt Poulsen forlater ledelsenCopenhagenBrew ApSJacob Høgstedt Poulsen forlater ledelsen for CopenhagenBrew ApS etter en periode på 4 år.Se mere
12. augustEndring i eierkretsenCopenhagenBrew ApSJacob Høgstedt Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av CopenhagenBrew ApS.Se mere
30. juniUnderskudd på DKK 5.200 Beecon Elite ApSBeecon Elite ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. juli 2023Overskudd på DKK 26.014 Beecon Elite ApSBeecon Elite ApS offentliggjør regnskap for perioden 2. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Regnskap for 2022 omgjortCopenhagenBrew ApSCopenhagenBrew ApS gjør om regnskapet for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2023Underskudd på DKK 27.388 CopenhagenBrew ApSCopenhagenBrew ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2022Overskudd på DKK 698 CopenhagenBrew ApSCopenhagenBrew ApS offentliggjør regnskap for perioden 11. februar 2021 til 31. desember 2021. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2022AdresseendringBeecon Elite ApSBeecon Elite ApS flytter fra København N til København K. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. januar 2022StiftelseBeecon Elite ApSBeecon Elite ApS stiftes i bransjen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. desember 2021Endring i eierkretsenBeecon Elite I/SJacob Høgstedt Poulsen er ikke lenger registrert som reell eier av Beecon Elite I/S.Se mere
27. oktober 2021AdresseendringCopenhagenBrew ApSCopenhagenBrew ApS flytter til ny adresse i København SV. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2021Endring i eierkretsenBeecon Elite I/SArthur Caspar Storm Teglbjærg registrert som reell eier av Beecon Elite I/S. Jacob Høgstedt Poulsen eier fortsat 46,3% av virksomheten.Se mere
14. mai 2021Endring i eierkretsenBeecon Elite I/SSabine Schlie Hansen er ikke lenger registrert som reell eier av Beecon Elite I/S. Jacob Høgstedt Poulsen eier fortsat 46,3% av virksomheten.Se mere
11. februar 2021StiftelseCopenhagenBrew ApSCopenhagenBrew ApS stiftes i bransjen detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet. Jacob Høgstedt Poulsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2021StiftelseBeecon Elite I/SBeecon Elite I/S stiftes i bransjen organisering af kongresser, messer og udstillinger. Jacob Høgstedt Poulsen eier 46,3% av virksomheten.Se mere