8. september 2020Jacob Larsø Perregaard forlater ledelsenThe Mind of Tomorrow IVSJacob Larsø Perregaard forlater ledelsen for The Mind of Tomorrow IVS etter en periode på 2 år.Se mere
2. september 2020Endring i eierkretsenSpaceToThink IVSJacob Larsø Perregaard er ikke lenger registrert som reell eier av SpaceToThink IVS.Se mere
20. august 2020Underskudd på DKK 8.378 SpaceToThink IVSSpaceToThink IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jacob Larsø Perregaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. desember 2019Nytt navn: SpaceToThink IVSFLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS skifter navn til SpaceToThink IVS. Jacob Larsø Perregaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2019Underskudd på DKK 9.585 FLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jacob Larsø Perregaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2019Underskudd på DKK 12.997 FLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jacob Larsø Perregaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 2019Ny status NORMALFLYRIGHT IVSTidligere status: Under tvangsopløsning. Jacob Larsø Perregaard er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 2018AdresseendringFLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS flytter fra København V til Hellerup. Jacob Larsø Perregaard er medlem af ledelsen.Se mere
13. november 2018Jacob Larsø Perregaard blir med i ledelsenFLYRIGHT IVSJacob Larsø Perregaard blir med i ledelsen for FLYRIGHT IVS.Se mere
25. august 2018Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGFLYRIGHT IVSTidligere status: Normal. Jacob Larsø Perregaard eier 100% av virksomheten.Se mere
1. juni 2017Overskudd på DKK 3.044 FLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jacob Larsø Perregaard eier 100% av virksomheten.Se mere
24. mai 2016Underskudd på DKK 5.152 FLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jacob Larsø Perregaard eier 100% av virksomheten.Se mere
20. mai 2015Overskudd på DKK 455 FLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS offentliggjør regnskap for perioden 19. mai 2014 til 31. desember 2014. Jacob Larsø Perregaard eier 100% av virksomheten.Se mere
19. mai 2014StiftelseFLYRIGHT IVSFLYRIGHT IVS stiftes i bransjen uoplyst. Jacob Larsø Perregaard eier 100% av virksomheten.Se mere