3. septemberPia Palm blir adm. direktørImpact People ApSPia Palm blir adm. direktør i Impact People ApS. Lars Myndal Fogtmann er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
8. augustEmil Hejlskov Nielsen slutter som adm. direktørImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen slutter som adm. direktør i Impact People ApS. Lars Myndal Fogtmann er forsatt medlem av ledelsen.Se mere
9. juliLars Myndal Fogtmann blir med i styretImpact People ApSLars Myndal Fogtmann blir med i styret for Impact People ApS.Se mere
8. juliEndring i eierkretsenIFLD Group ApSLars Myndal Fogtmann reduserer sitt reelle eierskap av IFLD Group ApS.Se mere
5. juliLars Myndal Fogtmann blir med i ledelsenIFLD Group ApSLars Myndal Fogtmann erstatter Emil Hejlskov Nielsen i ledelsen for IFLD Group ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. juliLars Myndal Fogtmann blir med i ledelsenImpact People ApSLars Myndal Fogtmann blir med i ledelsen for Impact People ApS.Se mere
5. juliEndring i eierkretsenIFLD Group ApSLars Myndal Fogtmann øker sitt reelle eierskap av IFLD Group ApS.Se mere
5. juliEndring i eierkretsenImpact People ApSEmil Hejlskov Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Impact People ApS. Lars Myndal Fogtmann er medlem af ledelsen.Se mere
27. juniUnderskudd på DKK 6.391 IFLD Group ApSIFLD Group ApS offentliggjør regnskap for perioden 15. oktober 2022 til 31. desember 2023. Lars Myndal Fogtmann eier 45% av virksomheten.Se mere
26. juniUnderskudd på DKK 21.363 Impact People ApSImpact People ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Myndal Fogtmann eier 43,7% av virksomheten.Se mere
12. juniOverskudd på DKK 13.517 Myndal Fogtmann ApSMyndal Fogtmann ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Myndal Fogtmann eier 100% av virksomheten.Se mere
12. juniUnderskudd på DKK 2.007 Myndal Fogtmann Holding apsMyndal Fogtmann Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Myndal Fogtmann er medlem af ledelsen.Se mere
5. juniUnderskudd på DKK 44.782 Impact people pub ApSImpact people pub ApS offentliggjør regnskap for perioden 16. desember 2022 til 31. desember 2023. Lars Myndal Fogtmann er medlem af ledelsen.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenIFLD Group ApSLars Myndal Fogtmann reduserer sitt reelle eierskap av IFLD Group ApS.Se mere
1. januarEndring i eierkretsenImpact People ApSLars Myndal Fogtmann reduserer sitt reelle eierskap av Impact People ApS.Se mere
28. august 2023Lars Myndal Fogtmann blir med i ledelsenImpact people pub ApSLars Myndal Fogtmann erstatter Daniel Lillerøi i ledelsen for Impact people pub ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
28. august 2023Endring i eierkretsenImpact people pub ApSLars Myndal Fogtmann øker sitt reelle eierskap av Impact people pub ApS.Se mere
19. juli 2023Dorthe Myndal Fogtmann blir med i ledelsenMyndal Fogtmann ApSDorthe Myndal Fogtmann erstatter Lars Myndal Fogtmann i ledelsen for Myndal Fogtmann ApS etter en periode på 2 år.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 95.796 Myndal Fogtmann Holding apsMyndal Fogtmann Holding aps offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Myndal Fogtmann er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 46.410 Myndal Fogtmann ApSMyndal Fogtmann ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Myndal Fogtmann er medlem af ledelsen.Se mere