VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jacob Peter Christensen er medlem av styret.
VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jacob Peter Christensen er medlem av styret.
VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jacob Peter Christensen er medlem av styret.
VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jacob Peter Christensen er medlem av styret.
VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jacob Peter Christensen er medlem av styret.