VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jan Henrik Christensen er medlem af ledelsen.
VOGNMANDSFIRMAET JAN CHRISTENSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jan Henrik Christensen er medlem af ledelsen.