21. augustKatrine Østergaard Børsting forlater ledelsenHellebjerg Agro ApSKatrine Østergaard Børsting forlater ledelsen for Hellebjerg Agro ApS etter en periode på 5 år. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGHellebjerg Agro ApSTidligere status: Normal. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
3. juniOverskudd på EUR 179.958 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 8.391 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
16. juni 2023Overskudd på EUR 375.077 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
11. juli 2022Overskudd på EUR 131.840 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 28.569 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 30.621 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2021Overskudd på EUR 137.625 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 5.316 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. april 2019 til 31. desember 2019. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
14. april 2020Overskudd på EUR 116.991 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
21. juni 2019AdresseendringHellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS flytter til ny adresse i Thisted. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
9. mai 2019Overskudd på EUR 47.435 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
10. april 2019Katrine Østergaard Børsting blir med i ledelsenHellebjerg Agro ApSKatrine Østergaard Børsting blir med i ledelsen for Hellebjerg Agro ApS. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
10. april 2019Ny status NORMALHellebjerg Agro ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
8. april 2019StiftelseHellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Jakob Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
18. april 2018Overskudd på EUR 95.346 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
4. mai 2017Overskudd på EUR 22.678 K/S WITTSTOCK IIIK/S WITTSTOCK III offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere
15. november 2016Jakob Børsting forlater styretTHY INVEST ApSJakob Børsting forlater styret for THY INVEST ApS etter en periode på 9 år.Se mere
13. juni 2016Overskudd på DKK 82.693 THY INVEST ApSTHY INVEST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jakob Børsting er medlem av styret.Se mere