21. augustKatrine Østergaard Børsting forlater ledelsenHellebjerg Agro ApSKatrine Østergaard Børsting forlater ledelsen for Hellebjerg Agro ApS etter en periode på 5 år.Se mere
21. augustNy status UNDER TVANGSOPLØSNINGHellebjerg Agro ApSTidligere status: Normal. Katrine Østergaard Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Overskudd på DKK 8.391 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Katrine Østergaard Børsting er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2022Overskudd på DKK 28.569 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Katrine Østergaard Børsting er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2021Overskudd på DKK 30.621 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Katrine Østergaard Børsting er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2020Underskudd på DKK 5.316 Hellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS offentliggjør regnskap for perioden 10. april 2019 til 31. desember 2019. Katrine Østergaard Børsting er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2019AdresseendringHellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS flytter til ny adresse i Thisted. Katrine Østergaard Børsting er medlem af ledelsen.Se mere
10. april 2019Katrine Østergaard Børsting blir med i ledelsenHellebjerg Agro ApSKatrine Østergaard Børsting blir med i ledelsen for Hellebjerg Agro ApS.Se mere
10. april 2019Ny status NORMALHellebjerg Agro ApSTidligere status: Uden retsvirkning. Katrine Østergaard Børsting er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2019StiftelseHellebjerg Agro ApSHellebjerg Agro ApS stiftes i bransjen dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø. Katrine Østergaard Børsting eier 50% av virksomheten.Se mere