12. mars 2009Jan Anders Rune Skoglund forlater styretCOTEBA DENMARK ApSJan Anders Rune Skoglund forlater styret for COTEBA DENMARK ApS etter en periode på 1 år.Se mere
9. april 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderCOTEBA DENMARK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
28. februar 2008StiftelseCOTEBA DENMARK ApSCOTEBA DENMARK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
20. juni 2005Jan Anders Rune Skoglund forlater styretAGORA HOLDING ApSJan Anders Rune Skoglund forlater styret for AGORA HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
13. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortAGORA HOLDING ApSAGORA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
30. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortAGORA HOLDING ApSAGORA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
9. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortAGORA HOLDING ApSAGORA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. desember 2000 til 31. desember 2001. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
31. januar 2001Jan Anders Rune Skoglund blir med i styretAGORA HOLDING ApSJan Anders Rune Skoglund blir med i styret for AGORA HOLDING ApS.Se mere
31. januar 2001Jens Frederik Hansen blir med i ledelsenAGORA HOLDING ApSJens Frederik Hansen erstatter Victor Christoffersen i ledelsen for AGORA HOLDING ApS etter en periode på 2 måneder. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
31. januar 2001AdresseendringAGORA HOLDING ApSAGORA HOLDING ApS flytter til ny adresse i København K. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere
31. januar 2001Nytt navn: AGORA HOLDING ApSVICH-M 5190 ApSVICH-M 5190 ApS skifter navn til AGORA HOLDING ApS. Jan Anders Rune Skoglund er medlem av styret.Se mere