1. juni 2012Dominique Marcel Combe blir med i styretARTELIA DENMARK ApSDominique Marcel Combe erstatter Pierre René Joseph Maillet i styret for ARTELIA DENMARK ApS etter en periode på 4 år.Se mere
27. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortARTELIA DENMARK ApSARTELIA DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere
26. april 2011Nytt navn: ARTELIA DENMARK ApSCOTEBA DENMARK ApSCOTEBA DENMARK ApS skifter navn til ARTELIA DENMARK ApS. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortCOTEBA DENMARK ApSCOTEBA DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere
23. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortCOTEBA DENMARK ApSCOTEBA DENMARK ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. februar 2008 til 31. desember 2008. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere
12. mars 2009Ulf Bertil Frederik Blomdahl slutter som adm. direktørCOTEBA DENMARK ApSUlf Bertil Frederik Blomdahl slutter som adm. direktør i COTEBA DENMARK ApS. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere
12. mars 2009Flere forlater styretCOTEBA DENMARK ApS2 medlemmer forlater styret for COTEBA DENMARK ApS. Pierre René Joseph Maillet er fortsatt styremedlem.Se mere
9. april 2008Ny bransje: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejderCOTEBA DENMARK ApSTidligere bransje: Uoplyst. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere
28. februar 2008StiftelseCOTEBA DENMARK ApSCOTEBA DENMARK ApS stiftes i bransjen uoplyst. Pierre René Joseph Maillet er medlem av styret.Se mere