24. maiOverskudd på DKK 1,3 mio.EJENDOMSELSKABET OLDENVEJ 6 ApSEJENDOMSELSKABET OLDENVEJ 6 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Erik Rutger Halling er medlem av styret.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 1,6 mio.CRYSBERG A/SCRYSBERG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Erik Rutger Halling er medlem av styret.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 988.430 Crysberg International A/SCrysberg International A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Erik Rutger Halling er medlem av styret.Se mere
23. maiOverskudd på DKK 3,3 mio.CRYSBERG HOLDING ApSCRYSBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Erik Rutger Halling er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2023 · Electronic SupplyUgens rokader: Nye ansigter hos ETK, Crysberg og SchneiderJan Erik Rutger Halling er indtrådt i bestyrelsen hos Crysberg A/S, Crysberg Holding A/S og Crysberg International A/S i stedet for Carl Johan Olof Lundberg. Les artikkel
12. oktober 2023Jan Erik Rutger Halling blir med i styretEJENDOMSELSKABET OLDENVEJ 6 ApSJan Erik Rutger Halling erstatter Carl Johan Olof Lundberg i styret for EJENDOMSELSKABET OLDENVEJ 6 ApS etter en periode på 2 år.Se mere
12. oktober 2023Jan Erik Rutger Halling blir med i styretCrysberg International A/SJan Erik Rutger Halling erstatter Carl Johan Olof Lundberg i styret for Crysberg International A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. oktober 2023Jan Erik Rutger Halling blir med i styretCRYSBERG A/SJan Erik Rutger Halling erstatter Carl Johan Olof Lundberg i styret for CRYSBERG A/S etter en periode på 2 år.Se mere
12. oktober 2023Jan Erik Rutger Halling blir med i styretCRYSBERG HOLDING ApSJan Erik Rutger Halling erstatter Carl Johan Olof Lundberg i styret for CRYSBERG HOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere