23. maiOverskudd på DKK 3,3 mio.CRYSBERG HOLDING ApSCRYSBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Per-Olof Bergqvist er styreleder.Se mere
12. oktober 2023Jan Erik Rutger Halling blir med i styretCRYSBERG HOLDING ApSJan Erik Rutger Halling erstatter Carl Johan Olof Lundberg i styret for CRYSBERG HOLDING ApS etter en periode på 2 år. Per-Olof Bergqvist er fortsatt styreleder.Se mere
11. april 2023Overskudd på DKK 15 mio.CRYSBERG HOLDING ApSCRYSBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Per-Olof Bergqvist er styreleder.Se mere
22. mars 2023Silje Christine Langhelle blir med i styretCRYSBERG HOLDING ApSSilje Christine Langhelle blir med i styret for CRYSBERG HOLDING ApS. Per-Olof Bergqvist er fortsatt styreleder.Se mere
29. april 2022 · Electronic SupplyNyt om navne: LED IBond, Crysberg og Audientes Børsbaby indstiller tidligere Microsoft-chef til en plads i bestyrelsenCrysberg A/S Per-Olof Bergqvist er udnævnt som bestyrelsesformand hos Crysberg A/S og Crysberg Holding ApS i stedet for Tomas Patrik Stolpe. Les artikkel
21. april 2022Overskudd på DKK 11 mio.CRYSBERG HOLDING ApSCRYSBERG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Per-Olof Bergqvist er styreleder.Se mere
31. mars 2022Per-Olof Bergqvist blir med i styretCRYSBERG HOLDING ApSPer-Olof Bergqvist blir med i styret for CRYSBERG HOLDING ApS.Se mere