8. november 2012Jan Juulsgaard forlater styretMC JUNIOR PARTNER ApSJan Juulsgaard forlater styret for MC JUNIOR PARTNER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
8. november 2012Knud Nielsen blir med i ledelsenMC JUNIOR PARTNER ApSKnud Nielsen erstatter Jan Juulsgaard i ledelsen for MC JUNIOR PARTNER ApS etter en periode på 3 år.Se mere
6. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortMC JUNIOR PARTNER ApSMC JUNIOR PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Jan Juulsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
2. oktober 2011Lars Hiltmar forlater styretMC JUNIOR PARTNER ApSLars Hiltmar forlater styret for MC JUNIOR PARTNER ApS etter en periode på 2 år. Jan Juulsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortMC JUNIOR PARTNER ApSMC JUNIOR PARTNER ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. juni 2009 til 30. juni. Jan Juulsgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2009StiftelseMC JUNIOR PARTNER ApSMC JUNIOR PARTNER ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jan Juulsgaard er medlem af ledelsen.Se mere