31. mai 2016Klaus Kejlberg Schulze blir med i ledelsenISLEVVANG INVEST I ApSKlaus Kejlberg Schulze erstatter Jan Kejlberg i ledelsen for ISLEVVANG INVEST I ApS etter en periode på 16 år.Se mere
28. juli 2015AdresseendringISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS flytter fra Tilst til Aarhus C. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 443.201 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. august 2014Endring i eierkretsenISLEVVANG INVEST I ApSKlaus Kejlberg Schulze registrert som reell eier av ISLEVVANG INVEST I ApS. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 677.716 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2013Overskudd på DKK 5,3 mio.ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
29. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. februar 2006Regnskap for 2005 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2005Regnskap for 2004 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
16. februar 2004Regnskap for 2003 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
5. mars 2003Regnskap for 2002 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2002AdresseendringISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS flytter fra Rødovre til Tilst. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
15. februar 2001Regnskap for 2000 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere
13. september 2000Endring i eierkretsenISLEVVANG INVEST I ApSJess Schulze registrert som reell eier av ISLEVVANG INVEST I ApS. Jan Kejlberg er medlem af ledelsen.Se mere