2. juli 2020Endring i eierkretsenISLEVVANG INVEST I ApSJess Schulze er ikke lenger registrert som reell eier av ISLEVVANG INVEST I ApS.Se mere
19. mai 2020Underskudd på DKK 4 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
21. mai 2019Underskudd på DKK 4 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. mai 2018Overskudd på DKK 0 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
24. mai 2017Underskudd på DKK 1.252 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
2. juni 2016Overskudd på DKK 56.891 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
31. mai 2016Klaus Kejlberg Schulze blir med i ledelsenISLEVVANG INVEST I ApSKlaus Kejlberg Schulze erstatter Jan Kejlberg i ledelsen for ISLEVVANG INVEST I ApS etter en periode på 16 år. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
28. juli 2015AdresseendringISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS flytter fra Tilst til Aarhus C. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. mai 2015Overskudd på DKK 443.201 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. august 2014Endring i eierkretsenISLEVVANG INVEST I ApSKlaus Kejlberg Schulze registrert som reell eier av ISLEVVANG INVEST I ApS. Jess Schulze eier fortsat 33,3% av virksomheten.Se mere
31. mai 2014Underskudd på DKK 677.716 ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
30. juni 2013Overskudd på DKK 5,3 mio.ISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
17. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
29. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortISLEVVANG INVEST I ApSISLEVVANG INVEST I ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Jess Schulze eier 33,3% av virksomheten.Se mere
18. februar 2008Jess Schulze forlater ledelsenHADSTEN OG OMEGNS BESLAGSMEDIE ApSJess Schulze forlater ledelsen for HADSTEN OG OMEGNS BESLAGSMEDIE ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Serviceydelser i forbindelse med husdyravlHADSTEN OG OMEGNS BESLAGSMEDIE ApSTidligere bransje: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Jess Schulze er medlem af ledelsen.Se mere
23. august 2007Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGHADSTEN OG OMEGNS BESLAGSMEDIE ApSTidligere status: Normal. Jess Schulze er medlem af ledelsen.Se mere