14. desember 2011Jan Mikkelsen forlater ledelsenSØBAKKEN HOLDING ApSJan Mikkelsen forlater ledelsen for SØBAKKEN HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
5. desember 2011Ny status UNDER TVANGSOPLØSNINGSØBAKKEN HOLDING ApSTidligere status: Normal. Jan Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. mars 2011Jan Mikkelsen forlater styretSELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/SJan Mikkelsen forlater styret for SELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S etter en periode på 2 år.Se mere
24. september 2010Regnskap for 2010 offentligjortSØBAKKEN HOLDING ApSSØBAKKEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. april 2009 til 30. april. Jan Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/SSELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 21. april 2009 til 31. desember 2009. Jan Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
30. september 2009AdresseendringSELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/SSELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S flytter til ny adresse i Kolding. Jan Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
17. september 2009Peter Bagger blir med i ledelsenSELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/SPeter Bagger blir med i ledelsen for SELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S. Jan Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
17. september 2009Nytt navn: SELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/STHINGGAARD A/STHINGGAARD A/S skifter navn til SELSKABET AF 20. AUGUST 2009, KOLDING A/S. Jan Mikkelsen er medlem av styret.Se mere
24. august 2009Jan Mikkelsen forlater ledelsenTHINGGAARD A/SJan Mikkelsen forlater ledelsen for THINGGAARD A/S etter en periode på 4 måneder.Se mere
9. juli 2009AdresseendringTHINGGAARD A/STHINGGAARD A/S flytter til ny adresse i Kolding. Jan Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2009Ny bransje: RejsebureauerTHINGGAARD A/STidligere bransje: Uoplyst. Jan Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2009StiftelseSØBAKKEN HOLDING ApSSØBAKKEN HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Jan Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2009StiftelseTHINGGAARD A/STHINGGAARD A/S stiftes i bransjen uoplyst. Jan Mikkelsen er medlem af ledelsen.Se mere