13. septemberStiftelseLS JS ApSLS JS ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
30. august · licitationen.dkNyt fra bestyrelser og direktioner - uge 35Irnel Bilanovic er indtrådt i direktionen hos Nord VVS ApS i stedet for Jan Søgaard. Les artikkel
21. augustIrnel Bilanovic blir med i ledelsenNord VVS ApSIrnel Bilanovic erstatter Jan Søgaard i ledelsen for Nord VVS ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenNord VVS ApSIrnel Bilanovic registrert som reell eier av Nord VVS ApS. Jan Søgaard er medlem af ledelsen.Se mere
31. maiStiftelseNord VVS ApSNord VVS ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Jan Søgaard er medlem af ledelsen.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 5,0 mio.TK-TEK A/STK-TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 1,7 mio.JS Holding Kolding ApSJS Holding Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Søgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. aprilOverskudd på DKK 2,1 mio.Asico ApSAsico ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
21. juni 2023Overskudd på DKK 739.034 JS Holding Kolding ApSJS Holding Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Søgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. april 2023Overskudd på DKK 760.561 Asico ApSAsico ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2023Overskudd på DKK 4,1 mio.TK-TEK A/STK-TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
17. april 2023Erstatning i styretTK-TEK A/S3 endringer i styret for TK-TEK A/S. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
17. april 2023Erstatning i styretAsico ApS3 endringer i styret for Asico ApS. Jan Søgaard eier 50% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenTK-TEK A/SJan Søgaard øker sitt reelle eierskap av TK-TEK A/S.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenAsico ApSJan Søgaard øker sitt reelle eierskap av Asico ApS.Se mere
11. april 2022Endring i eierkretsenTEK-Company ApSJan Søgaard er ikke lenger registrert som reell eier av TEK-Company ApS.Se mere
4. april 2022Underskudd på DKK 133.387 JS Holding Kolding ApSJS Holding Kolding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Søgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 3,2 mio.TK-TEK A/STK-TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Søgaard eier 37,5% av virksomheten.Se mere
1. april 2022Underskudd på DKK 79.718 Asico ApSAsico ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jan Søgaard eier 42,2% av virksomheten.Se mere
21. september 2021Trine Louise Høyer Glidov forlater styretAsico ApSTrine Louise Høyer Glidov forlater styret for Asico ApS etter en periode på 5 måneder. Jan Søgaard eier 42,2% av virksomheten.Se mere