13. septemberStiftelseLS JS ApSLS JS ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
21. augustIrnel Bilanovic blir med i ledelsenNord VVS ApSIrnel Bilanovic erstatter Jan Søgaard i ledelsen for Nord VVS ApS etter en periode på 3 måneder. Lasse Buch Salling eier 26,3% av virksomheten.Se mere
1. juliEndring i eierkretsenNord VVS ApSIrnel Bilanovic registrert som reell eier av Nord VVS ApS. Lasse Buch Salling eier fortsat 26,3% av virksomheten.Se mere
31. maiStiftelseNord VVS ApSNord VVS ApS stiftes i bransjen vvs- og blikkenslagerforretninger. Lasse Buch Salling eier 26,3% av virksomheten.Se mere
22. aprilOverskudd på DKK 5,0 mio.TK-TEK A/STK-TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
18. aprilOverskudd på DKK 2,0 mio.L. SALLING HOLDING ApSL. SALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Buch Salling er adm. direktør i virksomheten.Se mere
17. aprilOverskudd på DKK 2,1 mio.Asico ApSAsico ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2023Overskudd på DKK 972.737 L. SALLING HOLDING ApSL. SALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Buch Salling er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. april 2023Overskudd på DKK 760.561 Asico ApSAsico ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2023Overskudd på DKK 4,1 mio.TK-TEK A/STK-TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Erstatning i styretTK-TEK A/S3 endringer i styret for TK-TEK A/S. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2023Erstatning i styretAsico ApS3 endringer i styret for Asico ApS. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenTK-TEK A/SLasse Buch Salling øker sitt reelle eierskap av TK-TEK A/S.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenAsico ApSLasse Buch Salling øker sitt reelle eierskap av Asico ApS.Se mere
11. april 2022Endring i eierkretsenTEK-Company ApSLasse Buch Salling er ikke lenger registrert som reell eier av TEK-Company ApS.Se mere
1. april 2022Overskudd på DKK 3,2 mio.TK-TEK A/STK-TEK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
1. april 2022Underskudd på DKK 79.718 Asico ApSAsico ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2022Overskudd på DKK 24.583 L. SALLING HOLDING ApSL. SALLING HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lasse Buch Salling er adm. direktør i virksomheten.Se mere
21. september 2021Trine Louise Høyer Glidov forlater styretAsico ApSTrine Louise Høyer Glidov forlater styret for Asico ApS etter en periode på 5 måneder. Lasse Buch Salling er medlem af ledelsen.Se mere
21. september 2021Endring i eierkretsenAsico ApSLasse Buch Salling registrert som reell eier av Asico ApS.Se mere