NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Frank Grønlund Hansen forlater ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 4 år. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Brian Oechsler-Christensen erstatter Marianne Frøsig i styret for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 4 år. Jane Burkarl er fortsatt styremedlem.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jane Burkarl er medlem av styret.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jane Burkarl er medlem av styret.