NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Birthe Søndergaard Villadsen blir med i ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Frank Grønlund Hansen forlater ledelsen for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 4 år. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS
Brian Oechsler-Christensen erstatter Marianne Frøsig i styret for NUCLEUS - FORENINGEN AF DANSKE BIOLOGERS FORLAG ApS etter en periode på 4 år. Jesper Ruggaard Mebus eier 55% av virksomheten.
PREBEN MEBUS, REVISIONSAKTIESELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Jesper Ruggaard Mebus er medlem av styret.