2. mai 2012Jarle Bidne forlater styretDORMA DANMARK A/SJarle Bidne forlater styret for DORMA DANMARK A/S etter en periode på 10 år.Se mere
29. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2010Regnskap for 2010 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
21. oktober 2009Regnskap for 2009 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
29. oktober 2008Regnskap for 2008 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Ikke-specialiseret engroshandelDORMA DANMARK A/STidligere bransje: Anden engroshandel. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2007Regnskap for 2007 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2006 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
15. oktober 2007Gustavo Alexander Schroeder blir med i styretDORMA DANMARK A/SGustavo Alexander Schroeder erstatter Mats Axel Wester i styret for DORMA DANMARK A/S etter en periode på 5 år. Jarle Bidne er fortsatt styremedlem.Se mere
22. november 2006Regnskap for 2006 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2005 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
1. juli 2006Mikael Erik Reinhold Enarri forlater styretDORMA DANMARK A/SMikael Erik Reinhold Enarri forlater styret for DORMA DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Jarle Bidne er fortsatt styremedlem.Se mere
2. november 2005Regnskap for 2005 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2004 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
27. oktober 2004Regnskap for 2004 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2003 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
7. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
13. november 2002Regnskap for 2002 offentligjortDORMA DANMARK A/SDORMA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2001 til 30. juni. Jarle Bidne er medlem av styret.Se mere
1. juli 2002Jarle Bidne blir med i styretDORMA DANMARK A/SJarle Bidne blir med i styret for DORMA DANMARK A/S.Se mere