30. september 2009Jarnis Bertelsen forlater styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTJarnis Bertelsen forlater styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT etter en periode på 2 år.Se mere
25. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Jarnis Bertelsen er medlem av styret.Se mere
25. mars 2009Flere forlater styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT3 medlemmer forlater styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT. Jarnis Bertelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Anden restaurationsvirksomhedFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTTidligere bransje: Kantiner. Jarnis Bertelsen er medlem av styret.Se mere
26. september 2007Jarnis Bertelsen blir med i styretFONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKTJarnis Bertelsen blir med i styret for FONDEN AF 22. JUNI 1993 FOR DE STUDERENDE VED IKT.Se mere