JEANNETTE RASMUSSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Jeannette Yde Rasmussen er medlem af ledelsen.
K.K. SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2004 til 30. september 2005. Jeannette Yde Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.
KK SKANDERBORG HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. november 2002 til 30. september 2003. Jeannette Yde Rasmussen er medlem af ledelsen.
JEANNETTE RASMUSSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. november 2002 til 30. september 2003. Jeannette Yde Rasmussen er medlem af ledelsen.
K.K. SKANDERBORG ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2002 til 30. september 2003. Jeannette Yde Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.
VERNER HANSEN ISENKRAM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2001 til 30. september. Jeannette Yde Rasmussen er adm. direktør i virksomheten.
Verner Alex Hansen forlater ledelsen for VERNER HANSEN ISENKRAM ApS etter en periode på 4 år. Jeannette Yde Rasmussen er fortsatt adm. direktør i virksomheten.