14. maiUnderskudd på DKK 30.888 FONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERGFONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
6. november 2023Overskudd på DKK 334 mio.DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBADANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
28. september 2023Tom Karlebo blir med i ledelsenDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBATom Karlebo blir med i ledelsen for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
30. juni 2023Allan Bødskov Andersen forlater ledelsenDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAAllan Bødskov Andersen forlater ledelsen for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 8 måneder. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2023Underskudd på DKK 19.616 FONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERGFONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2023Tim Ørting Jørgensen blir med i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBATim Ørting Jørgensen blir med i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
2. november 2022Overskudd på DKK 544 mio.DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBADANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Allan Bødskov Andersen blir med i ledelsenDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAAllan Bødskov Andersen blir med i ledelsen for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
1. november 2022Søren Halbye blir adm. direktørDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBASøren Halbye blir adm. direktør i DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2022Truels Damsgaard slutter som adm. direktørDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBATruels Damsgaard slutter som adm. direktør i DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
31. oktober 2022Morten Andersen forlater ledelsenDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAMorten Andersen forlater ledelsen for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 2 år. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
25. oktober 2022Erstatning i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA3 endringer i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. juni 2022Søren Peter Nedergaard Høgfeldt Sørensen blir med i styretFONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERGSøren Peter Nedergaard Høgfeldt Sørensen blir med i styret for FONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERG. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mai 2022Overskudd på DKK 65.862 FONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERGFONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERG offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2022Eva Kofoed Maarup forlater styretFONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERGEva Kofoed Maarup forlater styret for FONDEN TRÆNINGSHUSET I ASFERG etter en periode på 16 år. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. november 2021Overskudd på DKK 373 mio.DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBADANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Grimstrup Larsen er medlem av styret.Se mere
26. oktober 2021Martin Raymond Blach Mogensen blir med i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBAMartin Raymond Blach Mogensen erstatter Søren Wibholm Just i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 8 år. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
1. september 2021Dot Vittrup Pedersen blir med i styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBADot Vittrup Pedersen blir med i styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. august 2021Rasmus Høygaard Larsen forlater styretDANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBARasmus Høygaard Larsen forlater styret for DANSK LANDBRUGS FRØSELSKAB AMBA etter en periode på 10 måneder. Jens Grimstrup Larsen er fortsatt styremedlem.Se mere