1. oktoberOverskudd på DKK 55.734 Narrow Slice ApSNarrow Slice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2023 til 30. september. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniEndring i eierkretsenIBSENS FABRIKKER A/SPeter Kresten Ibsen reduserer sitt reelle eierskap av IBSENS FABRIKKER A/S. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
25. aprilStiftelseNorrda ApSNorrda ApS stiftes i bransjen detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 344.709 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
1. oktober 2023Overskudd på DKK 24.320 Narrow Slice ApSNarrow Slice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Overskudd på DKK 906.261 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
17. oktober 2022Overskudd på DKK 1.440 Narrow Slice ApSNarrow Slice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. april 2022Jens Hovalt Nielsen forlater ledelsenBrøl.dk ApSJens Hovalt Nielsen forlater ledelsen for Brøl.dk ApS etter en periode på 2 år.Se mere
19. april 2022Endring i eierkretsenBrøl.dk ApSJens Hovalt Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av Brøl.dk ApS.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 211.130 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
28. oktober 2021Overskudd på DKK 4.712 Narrow Slice ApSNarrow Slice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2021Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseNarrow Slice ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 187.800 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
4. mars 2021Overskudd på DKK 1.505 Narrow Slice ApSNarrow Slice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. januar 2021Overskudd på DKK 8.816 Brøl.dk ApSBrøl.dk ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mars 2020 til 31. desember 2020. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
3. mars 2020StiftelseBrøl.dk ApSBrøl.dk ApS stiftes i bransjen reklamebureauer. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2020AdresseendringIBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S flytter fra Pandrup til Aalborg. Jens Hovalt Nielsen er styreleder.Se mere
9. desember 2019Overskudd på DKK 4.437 Narrow Slice ApSNarrow Slice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september. Jens Hovalt Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2019Jens Hovalt Nielsen blir med i styretIBSENS FABRIKKER A/SJens Hovalt Nielsen blir med i styret for IBSENS FABRIKKER A/S.Se mere