20. juniEndring i eierkretsenIBSENS FABRIKKER A/SPeter Kresten Ibsen reduserer sitt reelle eierskap av IBSENS FABRIKKER A/S. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
10. aprilOverskudd på DKK 325.916 Baked ApSBaked ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
29. januarOverskudd på DKK 344.709 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
15. januarOverskudd på DKK 643.466 Nice Beaver ApSNice Beaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2023Overskudd på DKK 309.366 Baked ApSBaked ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
25. januar 2023Overskudd på DKK 906.261 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
24. januar 2023Overskudd på DKK 634.473 Nice Beaver ApSNice Beaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
21. april 2022Overskudd på DKK 251.452 Baked ApSBaked ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2022Overskudd på DKK 211.130 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
16. februar 2022Overskudd på DKK 514.451 Nice Beaver ApSNice Beaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2021Overskudd på DKK 66.153 Baked ApSBaked ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2021Overskudd på DKK 187.800 IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
27. januar 2021Overskudd på DKK 141.480 Nice Beaver ApSNice Beaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
30. desember 2020Ny bransje: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.Baked ApSTidligere bransje: Uoplyst. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
19. august 2020Overskudd på DKK 1,0 mio.IBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
7. mai 2020Overskudd på DKK 235.657 Baked ApSBaked ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2020Overskudd på DKK 482.565 Nice Beaver ApSNice Beaver ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
23. januar 2020AdresseendringIBSENS FABRIKKER A/SIBSENS FABRIKKER A/S flytter fra Pandrup til Aalborg. Michael Røntved Dahl er medlem av styret.Se mere
23. januar 2020AdresseendringNice Beaver ApSNice Beaver ApS flytter fra Pandrup til Aalborg. Michael Røntved Dahl er medlem af ledelsen.Se mere
18. september 2019Michael Røntved Dahl blir med i styretIBSENS FABRIKKER A/SMichael Røntved Dahl blir med i styret for IBSENS FABRIKKER A/S.Se mere