29. augustAdresseendringCHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S flytter fra Søborg til Værløse. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
19. januarJens Offer Rasmussen forlater ledelsenJUR HOLDING ApSJens Offer Rasmussen forlater ledelsen for JUR HOLDING ApS etter en periode på 24 år.Se mere
19. januarEndring i eierkretsenJUR HOLDING ApSJens Offer Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av JUR HOLDING ApS.Se mere
19. januarStiftelseJens Offer Rasmussen Holding ApSJens Offer Rasmussen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 842.021 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 688.434 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 25.933 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 328.917 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. april 2022John Flemming Kahlke blir med i styretCHR. PEDERSEN & SØN A/SJohn Flemming Kahlke erstatter Henrik Amand Holtegaard i styret for CHR. PEDERSEN & SØN A/S etter en periode på 17 år. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 719.039 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. november 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2020Overskudd på DKK 871.412 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2019Overskudd på DKK 854.894 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2019Overskudd på DKK 906.242 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 1,3 mio.CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 3,6 mio.JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2017Overskudd på DKK 877.722 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2017Overskudd på DKK 863.754 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jens Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere