29. augustAdresseendringCHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S flytter fra Søborg til Værløse. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. januarUlrik Helmer Offer Rasmussen forlater ledelsenJUR HOLDING ApSUlrik Helmer Offer Rasmussen forlater ledelsen for JUR HOLDING ApS etter en periode på 24 år.Se mere
19. januarEndring i eierkretsenJUR HOLDING ApSUlrik Helmer Offer Rasmussen er ikke lenger registrert som reell eier av JUR HOLDING ApS.Se mere
19. januarStiftelseUlrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApSUlrik Helmer Offer Rasmussen Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 842.021 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
28. november 2023Overskudd på DKK 688.434 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. april 2023 · Dansk IndustriBageren fik smag for gulvetBrødrene Jens og Ulrik Rasmussen ejer Chr. Les artikkel
30. november 2022Overskudd på DKK 25.933 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
30. november 2022Overskudd på DKK 328.917 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
8. april 2022John Flemming Kahlke blir med i styretCHR. PEDERSEN & SØN A/SJohn Flemming Kahlke erstatter Henrik Amand Holtegaard i styret for CHR. PEDERSEN & SØN A/S etter en periode på 17 år. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. november 2021Overskudd på DKK 719.039 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
11. november 2020Overskudd på DKK 1,1 mio.CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
10. november 2020Overskudd på DKK 871.412 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2019Overskudd på DKK 854.894 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
1. november 2019Overskudd på DKK 906.242 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 1,3 mio.CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere
8. november 2018Overskudd på DKK 3,6 mio.JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. november 2017Overskudd på DKK 877.722 JUR HOLDING ApSJUR HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2017Overskudd på DKK 863.754 CHR. PEDERSEN & SØN A/SCHR. PEDERSEN & SØN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Ulrik Helmer Offer Rasmussen eier 50% av virksomheten.Se mere