31. mars 2011Jesper Appelrod forlater ledelsenEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSJesper Appelrod forlater ledelsen for EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS etter en periode på 5 år.Se mere
17. mars 2011Regnskap for 2010 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
23. mars 2010Regnskap for 2009 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
2. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
23. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2005 til 30. september 2006. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
8. mars 2006Jesper Appelrod blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSJesper Appelrod blir med i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS.Se mere
8. mars 2006AdresseendringEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApSEJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS flytter fra Snekkersten til Hellebæk. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
12. november 1992Jesper Appelrod forlater ledelsenDANTRAC INTERNATIONAL A/SJesper Appelrod forlater ledelsen for DANTRAC INTERNATIONAL A/S etter en periode på 3 år.Se mere
30. desember 1991Jesper Appelrod forlater ledelsenALL TRADING ApSJesper Appelrod forlater ledelsen for ALL TRADING ApS etter en periode på 9 år.Se mere
22. november 1991Nytt navn: DANTRAC INTERNATIONAL A/SCAR STYLE CONSULT A/SCAR STYLE CONSULT A/S skifter navn til DANTRAC INTERNATIONAL A/S. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
21. november 1991Flere forlater ledelsenCAR STYLE CONSULT A/S2 personer forlater ledelsen for CAR STYLE CONSULT A/S. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 1991Ny selskapsform AktieselskabCAR STYLE CONSULT A/SCAR STYLE CONSULT A/S skifter selskapsform. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 1991Nytt navn: CAR STYLE CONSULT A/SCAR STYLE CONSULT ApSCAR STYLE CONSULT ApS skifter navn til CAR STYLE CONSULT A/S. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 1990Nytt navn: CAR STYLE CONSULT ApSApS SPKR 4 NR. 2646ApS SPKR 4 NR. 2646 skifter navn til CAR STYLE CONSULT ApS. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
13. mars 1990Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsenApS SPKR 4 NR. 2646Per Emil Hasselbalch Stakemann forlater ledelsen for ApS SPKR 4 NR. 2646 etter en periode på 10 måneder. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
20. september 1989Nytt navn: ALL TRADING ApSB.T.H.-VÆRKSTED ApSB.T.H.-VÆRKSTED ApS skifter navn til ALL TRADING ApS. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 1989Jørgen Mørck forlater styretB.T.H.-VÆRKSTED ApSJørgen Mørck forlater styret for B.T.H.-VÆRKSTED ApS etter en periode på 7 år. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
19. september 1989Peter Ib Nielsen forlater ledelsenB.T.H.-VÆRKSTED ApSPeter Ib Nielsen forlater ledelsen for B.T.H.-VÆRKSTED ApS etter en periode på 7 år. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 1989StiftelseApS SPKR 4 NR. 2646ApS SPKR 4 NR. 2646 stiftes i 1989. Jesper Appelrod er medlem af ledelsen.Se mere