EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Klaus Ascanius Rejkjær er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Klaus Ascanius Rejkjær er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Klaus Ascanius Rejkjær er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september 2007. Klaus Ascanius Rejkjær er medlem af ledelsen.
EJENDOMSSELSKABET TRÆHUSGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 3. mai 2005 til 30. september 2006. Klaus Ascanius Rejkjær er medlem af ledelsen.