7. maiUnderskudd på DKK 141.709 KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sandberg Bentel eier 50% av virksomheten.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 3,0 mio.Kontainer A/SKontainer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sandberg Bentel eier 50% av virksomheten.Se mere
7. maiOverskudd på DKK 5,2 mio.SANDBERG BENTEL HOLDING ApSSANDBERG BENTEL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
7. desember 2023Jesper Sandberg Bentel blir med i styretKontainer A/SJesper Sandberg Bentel blir med i styret for Kontainer A/S.Se mere
7. desember 2023Nanna Sandberg Bentel blir med i ledelsenKontainer A/SNanna Sandberg Bentel erstatter Jesper Sandberg Bentel i ledelsen for Kontainer A/S etter en periode på 7 år.Se mere
23. juni 2023Overskudd på DKK 3,5 mio.SANDBERG BENTEL HOLDING ApSSANDBERG BENTEL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2023Underskudd på DKK 909 KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Sandberg Bentel eier 50% av virksomheten.Se mere
22. juni 2023Overskudd på DKK 1,9 mio.Kontainer A/SKontainer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 3,3 mio.Kontainer A/SKontainer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 5,1 mio.SANDBERG BENTEL HOLDING ApSSANDBERG BENTEL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
25. april 2022Overskudd på DKK 142.772 KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Jesper Sandberg Bentel eier 50% av virksomheten.Se mere
21. april 2022Nye navn i styretKontainer A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Kontainer A/S. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021Overskudd på DKK 3,5 mio.SANDBERG BENTEL HOLDING ApSSANDBERG BENTEL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2021Overskudd på DKK 2,2 mio.Kontainer A/SKontainer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2021Overskudd på DKK 47.480 KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jesper Sandberg Bentel eier 50% av virksomheten.Se mere
23. april 2021Nytt navn: Kontainer A/SCopenhost A/SCopenhost A/S skifter navn til Kontainer A/S. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberSANDBERG BENTEL HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 1,2 mio.Copenhost A/SCopenhost A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 208.294 KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Sandberg Bentel eier 50% av virksomheten.Se mere
18. mai 2020Overskudd på DKK 2,5 mio.SANDBERG BENTEL HOLDING ApSSANDBERG BENTEL HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jesper Sandberg Bentel er medlem af ledelsen.Se mere