7. maiOverskudd på DKK 3,0 mio.Kontainer A/SKontainer A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Stanley Allon Bentel er medlem av styret.Se mere
7. desember 2023Stanley Allon Bentel blir med i styretKontainer A/SStanley Allon Bentel blir med i styret for Kontainer A/S.Se mere
7. desember 2023Nanna Sandberg Bentel blir med i ledelsenKontainer A/SNanna Sandberg Bentel erstatter Jesper Sandberg Bentel i ledelsen for Kontainer A/S etter en periode på 7 år. Stanley Allon Bentel er medlem av styret.Se mere
27. mars 2017Stanley Allon Bentel forlater styretKONFORM A/SStanley Allon Bentel forlater styret for KONFORM A/S etter en periode på 9 år.Se mere
1. mars 2017Overskudd på DKK 2,0 mio.KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
18. mars 2016Overskudd på DKK 1,4 mio.KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
20. april 2015Overskudd på DKK 2,3 mio.KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
9. mai 2014Overskudd på DKK 2,0 mio.KONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
31. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortKONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
1. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
9. mai 2011Regnskap for 2010 offentligjortKONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
9. september 2010AdresseendringKONFORM A/SKONFORM A/S flytter til ny adresse i København K. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
17. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortKONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
21. april 2009Endring i eierkretsenKONFORM A/S2 nye personer registrert som reelle eier av KONFORM A/S. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
24. mars 2009Regnskap for 2008 offentligjortKONFORM A/SKONFORM A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
17. november 2008Svend Aage Sandberg Sørensen blir med i styretKONFORM A/SSvend Aage Sandberg Sørensen erstatter Hanne Weirup Malten i styret for KONFORM A/S etter en periode på 8 måneder. Stanley Allon Bentel er fortsatt styreleder.Se mere
3. april 2008Stanley Allon Bentel blir med i styretKONFORM A/SStanley Allon Bentel blir med i styret for KONFORM A/S.Se mere
3. april 2008Ny selskapsform AktieselskabKONFORM A/SKOMPUTER.NU ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til KONFORM A/S. Stanley Allon Bentel er styreleder.Se mere
19. februar 2007Stanley Allon Bentel forlater ledelsenKONTAINER.COM ApSStanley Allon Bentel forlater ledelsen for KONTAINER.COM ApS etter en periode på 19 år.Se mere
23. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortKONTAINER.COM ApSKONTAINER.COM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Stanley Allon Bentel er medlem af ledelsen.Se mere