7. november 2023Overskudd på DKK 25 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
31. mars 2023Jess Slott Helle blir adm. direktørSTARMARK I/SJess Slott Helle erstatter Jan Benjamin Mahr som adm. direktør i STARMARK I/S.Se mere
1. februar 2023AdresseendringHELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
17. november 2022Overskudd på DKK 16 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
2. juni 2022 · Motorsporten.dkFlere elbiler med i rally for klassiske bilerOm årsagen til, at en ny Mercedes elbil er på startlisten, siger direktør Jess Slott Helle hos Mercedes-Benz STARMARK, som er en del af Ejner Hessel: Les artikkel
31. mai 2022Hans Hugo From blir med i styretHELLE AUTO HOLDING A/SHans Hugo From blir med i styret for HELLE AUTO HOLDING A/S. Jess Slott Helle er fortsatt styremedlem.Se mere
30. november 2021Underskudd på DKK 2,5 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
1. desember 2020Underskudd på DKK 2,9 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
11. november 2019Overskudd på DKK 7,6 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
4. desember 2018Overskudd på DKK 6,2 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2017 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
5. desember 2017Overskudd på DKK 3,8 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2016 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
1. mai 2017Jess Slott Helle forlater styretSILKEBORG BILHUS A/SJess Slott Helle forlater styret for SILKEBORG BILHUS A/S etter en periode på 8 måneder.Se mere
12. april 2017AdresseendringHELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
5. april 2017AdresseendringSILKEBORG BILHUS A/SSILKEBORG BILHUS A/S flytter til ny adresse i Silkeborg. Jess Slott Helle er styreleder.Se mere
28. november 2016Underskudd på DKK 3,5 mio.HELLE AUTO HOLDING A/SHELLE AUTO HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2015 til 30. juni. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
14. oktober 2016Holger Helle blir adm. direktørHELLE AUTO HOLDING A/SHolger Helle erstatter Lars Walther Sørensen som adm. direktør i HELLE AUTO HOLDING A/S. Jess Slott Helle er medlem av styret.Se mere
6. september 2016Jess Slott Helle blir med i styretSILKEBORG BILHUS A/SJess Slott Helle blir med i styret for SILKEBORG BILHUS A/S.Se mere
6. september 2016Holger Helle blir med i ledelsenSILKEBORG BILHUS A/SHolger Helle erstatter Lars Walther Sørensen i ledelsen for SILKEBORG BILHUS A/S etter en periode på 16 år. Jess Slott Helle er styreleder.Se mere