3. juniOverskudd på DKK 320.831 M&M INVEST 2000 ApSM&M INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 837.961 MASKINFABRIKKEN KUNI A/SMASKINFABRIKKEN KUNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
11. mai 2023Overskudd på DKK 46.351 M&M INVEST 2000 ApSM&M INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
14. oktober 2022Overskudd på DKK 547.999 MASKINFABRIKKEN KUNI A/SMASKINFABRIKKEN KUNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
28. mars 2022Overskudd på DKK 244.690 M&M INVEST 2000 ApSM&M INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
7. mars 2022Endring i eierkretsenWANI I/SLars Walther Sørensen er ikke lenger registrert som reell eier av WANI I/S.Se mere
8. oktober 2021Overskudd på DKK 1,1 mio.MASKINFABRIKKEN KUNI A/SMASKINFABRIKKEN KUNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
29. juni 2021Overskudd på DKK 519.544 M&M INVEST 2000 ApSM&M INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
4. desember 2020Overskudd på DKK 204.640 MASKINFABRIKKEN KUNI A/SMASKINFABRIKKEN KUNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
30. juni 2020Overskudd på DKK 241.192 M&M INVEST 2000 ApSM&M INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
16. januar 2020Endring i eierkretsenMASKINFABRIKKEN KUNI A/SOrla Møller Knudsen er ikke lenger registrert som reell eier av MASKINFABRIKKEN KUNI A/S. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
30. september 2019Overskudd på DKK 1,0 mio.MASKINFABRIKKEN KUNI A/SMASKINFABRIKKEN KUNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2018 til 30. april. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
10. mai 2019Overskudd på DKK 249.795 M&M INVEST 2000 ApSM&M INVEST 2000 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. mai 2019StiftelseWANI I/SWANI I/S stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Lars Walther Sørensen eier 50% av virksomheten.Se mere
19. desember 2018Lars Walther Sørensen forlater ledelsenM&M INVEST 2000 ApSLars Walther Sørensen forlater ledelsen for M&M INVEST 2000 ApS etter en periode på 18 år.Se mere
19. desember 2018Palle Grønne Nielsen blir adm. direktørM&M INVEST 2000 ApSPalle Grønne Nielsen blir adm. direktør i M&M INVEST 2000 ApS. Lars Walther Sørensen eier 100% av virksomheten.Se mere
12. desember 2018Helle Thomsen blir med i styretK/S VONSILDVEJ 1, KOLDINGHelle Thomsen erstatter Lars Walther Sørensen i styret for K/S VONSILDVEJ 1, KOLDING etter en periode på 2 år.Se mere
12. desember 2018Helle Thomsen blir med i ledelsenKOMPLEMENTARSELSKABET VONSILDVEJ 1, KOLDING ApSHelle Thomsen erstatter Lars Walther Sørensen i ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET VONSILDVEJ 1, KOLDING ApS etter en periode på 2 år.Se mere
5. oktober 2018Underskudd på DKK 65.187 MASKINFABRIKKEN KUNI A/SMASKINFABRIKKEN KUNI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2017 til 30. april. Lars Walther Sørensen er styreleder.Se mere
7. juni 2018Underskudd på DKK 1.608 KOMPLEMENTARSELSKABET VONSILDVEJ 1, KOLDING ApSKOMPLEMENTARSELSKABET VONSILDVEJ 1, KOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Lars Walther Sørensen er medlem af ledelsen.Se mere