18. mars 2003Jette Colberg forlater styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJette Colberg forlater styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 4 år.Se mere
20. mars 2002Regnskap for 2001 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Jette Colberg er medlem av styret.Se mere
12. mars 2002Jytte Pedersen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJytte Pedersen erstatter Arne Tolstrup Laursen i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 2 år. Jette Colberg er fortsatt styremedlem.Se mere
26. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Jette Colberg er medlem av styret.Se mere
30. mars 2000Regnskap for 1999 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Jette Colberg er medlem av styret.Se mere
16. oktober 1999StiftelseGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Jette Colberg er medlem av styret.Se mere
11. oktober 1999Arne Tolstrup Laursen blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGArne Tolstrup Laursen blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING. Jette Colberg er fortsatt styremedlem.Se mere
14. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Jette Colberg er medlem av styret.Se mere
17. mars 1999Jette Colberg blir med i styretGUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENINGJette Colberg blir med i styret for GUNDSØLILLE OG OMEGNS BRUGSFORENING.Se mere