1. august 2021Jo Nielsen forlater ledelsenAJ NIELSEN HOLDING ApSJo Nielsen forlater ledelsen for AJ NIELSEN HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
1. august 2021Endring i eierkretsenAVIENDO ApSJo Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av AVIENDO ApS.Se mere
1. august 2021Endring i eierkretsenAJ NIELSEN HOLDING ApSJo Nielsen er ikke lenger registrert som reell eier av AJ NIELSEN HOLDING ApS.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 2,5 mio.AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jo Nielsen eier 40% av virksomheten.Se mere
7. juli 2021Underskudd på DKK 85.605 AJ NIELSEN HOLDING ApSAJ NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. juli 2021Jo Nielsen forlater ledelsenAVIENDO ApSJo Nielsen forlater ledelsen for AVIENDO ApS etter en periode på 10 år.Se mere
1. januar 2021Endring i eierkretsenAJ NIELSEN HOLDING ApSAnders Nielsen øker sitt reelle eierskap av AJ NIELSEN HOLDING ApS. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 7.500 AJ NIELSEN HOLDING ApSAJ NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. september 2020Underskudd på DKK 309.007 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2020AdresseendringAJ NIELSEN HOLDING ApSAJ NIELSEN HOLDING ApS flytter fra København V til København N. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. mars 2020AdresseendringAVIENDO ApSAVIENDO ApS flytter fra København V til København N. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 7.500 AJ NIELSEN HOLDING ApSAJ NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2019Underskudd på DKK 540.845 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2018Underskudd på DKK 877.672 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2018Underskudd på DKK 7.501 AJ NIELSEN HOLDING ApSAJ NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2017Flere forlater styretAVIENDO ApS3 medlemmer forlater styret for AVIENDO ApS. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2017Underskudd på DKK 670.533 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 2017Underskudd på DKK 7.502 AJ NIELSEN HOLDING ApSAJ NIELSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. mai 2017 · DesignbaseAviendo betyder ”at leve” på portugisiskAf Jeanette Dollerup Nørgaard | 02. maj 2017 I 2013 tog Anders Nielsen og hans kone, Jo Nielsen, en vigtig beslutning. Les artikkel
15. juni 2016Underskudd på DKK 496.252 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Jo Nielsen er medlem af ledelsen.Se mere