19. desember 2017Natasja Nielsen Viller forlater styretAVIENDO ApSNatasja Nielsen Viller forlater styret for AVIENDO ApS etter en periode på 6 år.Se mere
19. juni 2017Underskudd på DKK 670.533 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere
15. juni 2016Underskudd på DKK 496.252 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere
19. juni 2015Underskudd på DKK 650.176 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere
18. juni 2014Underskudd på DKK 12.722 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere
15. juni 2013Underskudd på DKK 445.145 AVIENDO ApSAVIENDO ApS offentliggjør regnskap for perioden 30. august 2011 til 31. desember 2012. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere
1. desember 2012Nicolai Nielsen forlater styretAVIENDO ApSNicolai Nielsen forlater styret for AVIENDO ApS etter en periode på 1 år. Natasja Nielsen Viller er fortsatt styremedlem.Se mere
8. april 2012AdresseendringAVIENDO ApSAVIENDO ApS flytter fra Virum til København V. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere
30. august 2011StiftelseAVIENDO ApSAVIENDO ApS stiftes i bransjen andre personlige serviceydelser i.a.n. Natasja Nielsen Viller er medlem av styret.Se mere