1. juni 2013Johan Roger Lennart Eidhagen forlater styretNOKIA DANMARK A/SJohan Roger Lennart Eidhagen forlater styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 1 år.Se mere
22. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Johan Roger Lennart Eidhagen er medlem av styret.Se mere
19. februar 2013Erstatning i styretNOKIA DANMARK A/S3 endringer i styret for NOKIA DANMARK A/S. Johan Roger Lennart Eidhagen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 2013Peter Ib slutter som adm. direktørNOKIA DANMARK A/SPeter Ib slutter som adm. direktør i NOKIA DANMARK A/S. Johan Roger Lennart Eidhagen er medlem av styret.Se mere
31. januar 2013Marianne Brøcher Arup forlater ledelsenNOKIA DANMARK A/SMarianne Brøcher Arup forlater ledelsen for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 12 måneder. Johan Roger Lennart Eidhagen er medlem av styret.Se mere
15. juni 2012Peter Ib blir med i styretNOKIA DANMARK A/SPeter Ib erstatter Claudia Lillebjerg Simonsen i styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Johan Roger Lennart Eidhagen er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2012Peter Ib blir adm. direktørNOKIA DANMARK A/SPeter Ib erstatter Claudia Lillebjerg Simonsen som adm. direktør i NOKIA DANMARK A/S. Johan Roger Lennart Eidhagen er medlem av styret.Se mere
16. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Johan Roger Lennart Eidhagen er medlem av styret.Se mere
9. februar 2012Johan Roger Lennart Eidhagen blir med i styretNOKIA DANMARK A/SJohan Roger Lennart Eidhagen blir med i styret for NOKIA DANMARK A/S.Se mere
9. februar 2012Marianne Brøcher Arup blir med i ledelsenNOKIA DANMARK A/SMarianne Brøcher Arup erstatter Neil Lindsay Francis Wilks i ledelsen for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Johan Roger Lennart Eidhagen er medlem av styret.Se mere