19. februar 2013Karim Tahtivuori forlater styretNOKIA DANMARK A/SKarim Tahtivuori forlater styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
31. januar 2013Peter Ib slutter som adm. direktørNOKIA DANMARK A/SPeter Ib slutter som adm. direktør i NOKIA DANMARK A/S. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
31. januar 2013Marianne Brøcher Arup forlater ledelsenNOKIA DANMARK A/SMarianne Brøcher Arup forlater ledelsen for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 12 måneder. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
15. juni 2012Peter Ib blir med i styretNOKIA DANMARK A/SPeter Ib erstatter Claudia Lillebjerg Simonsen i styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 1 år. Karim Tahtivuori er fortsatt styremedlem.Se mere
15. juni 2012Peter Ib blir adm. direktørNOKIA DANMARK A/SPeter Ib erstatter Claudia Lillebjerg Simonsen som adm. direktør i NOKIA DANMARK A/S. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
16. mai 2012Regnskap for 2011 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
9. februar 2012Erstatning i styretNOKIA DANMARK A/S4 endringer i styret for NOKIA DANMARK A/S. Karim Tahtivuori er fortsatt styremedlem.Se mere
9. februar 2012Marianne Brøcher Arup blir med i ledelsenNOKIA DANMARK A/SMarianne Brøcher Arup erstatter Neil Lindsay Francis Wilks i ledelsen for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 2 år. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
26. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
24. mars 2011Claudia Lillebjerg Simonsen blir med i styretNOKIA DANMARK A/SClaudia Lillebjerg Simonsen erstatter Ole Matzen Feddersen i styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Karim Tahtivuori er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mars 2011Claudia Lillebjerg Simonsen blir adm. direktørNOKIA DANMARK A/SClaudia Lillebjerg Simonsen erstatter Ole Matzen Feddersen som adm. direktør i NOKIA DANMARK A/S. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
19. mai 2010Peter Hergett Røpke forlater styretNOKIA DANMARK A/SPeter Hergett Røpke forlater styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 10 år. Karim Tahtivuori er fortsatt styremedlem.Se mere
19. mai 2010Ole Matzen Feddersen blir adm. direktørNOKIA DANMARK A/SOle Matzen Feddersen erstatter Peter Hergett Røpke som adm. direktør i NOKIA DANMARK A/S. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
27. april 2010Regnskap for 2009 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
9. mars 2010Leena Riitta Siirala blir ny styrelederNOKIA DANMARK A/SLeena Riitta Siirala erstatter Hannu Mustonen som styreleder hos NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 13 år. Karim Tahtivuori er fortsatt styremedlem.Se mere
4. november 2009Neil Lindsay Francis Wilks blir med i ledelsenNOKIA DANMARK A/SNeil Lindsay Francis Wilks blir med i ledelsen for NOKIA DANMARK A/S. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
8. juni 2009Rune Nørgaard Andersson forlater ledelsenNOKIA DANMARK A/SRune Nørgaard Andersson forlater ledelsen for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 4 år. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
28. april 2009Regnskap for 2008 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere
20. mars 2009Martin Wood Pedersen blir med i styretNOKIA DANMARK A/SMartin Wood Pedersen erstatter Hans Kenneth Johan Jönsson i styret for NOKIA DANMARK A/S etter en periode på 3 år. Karim Tahtivuori er fortsatt styremedlem.Se mere
8. mai 2008Regnskap for 2007 offentligjortNOKIA DANMARK A/SNOKIA DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Karim Tahtivuori er medlem av styret.Se mere