1. juli 1999Erik Bastrup Olsen blir med i styretP.J. SCHMIDT-FONDENErik Bastrup Olsen erstatter Johann Antoni Nielsen i styret for P.J. SCHMIDT-FONDEN etter en periode på 10 år.Se mere
21. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortP.J. SCHMIDT-FONDENP.J. SCHMIDT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Johann Antoni Nielsen er medlem av styret.Se mere
11. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortP.J. SCHMIDT-FONDENP.J. SCHMIDT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Johann Antoni Nielsen er medlem av styret.Se mere
9. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortP.J. SCHMIDT-FONDENP.J. SCHMIDT-FONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Johann Antoni Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. juli 1989Johann Antoni Nielsen blir med i styretP.J. SCHMIDT-FONDENJohann Antoni Nielsen blir med i styret for P.J. SCHMIDT-FONDEN.Se mere
25. juli 1989Ny status NORMALP.J. SCHMIDT-FONDENTidligere status: Ukjent. Johann Antoni Nielsen er medlem av styret.Se mere