KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
Bent Helweg Andersen forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS etter en periode på 7 år. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
Mogens Kristiansen forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS etter en periode på 7 år. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
Torben Moltke-Leth forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS etter en periode på 6 år. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
Benny Ibbo Munch forlater ledelsen for KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS etter en periode på 6 år. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.
Kurt Walter Jørgensen forlater styret for KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS etter en periode på 2 år. John Eric Nielsen er medlem af ledelsen.