KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.
KOMPLEMENTARSELSKABET ERHVERVSINVESTERING XXII ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.
TØMRER- OG SNEDKERFIRMA LARS HANSEN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Eric Aage Vedsegaard er medlem av styret.